2007-08-13: Bestellt als Geschäftsführer: Rau, Jürgen, Baiersbronn, *26.04.1967; Weber, Peter, Baiersbronn, *21.07.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-10-15: Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1, Abs. 2 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 17 (Bekanntmachungen) beschlossen. Firma geändert; nun: Belser Bau GmbH. Sitz verlegt; nun: Seewald. Gegenstand geändert; nun: Betrieb eines Bauunternehmens. Bestellt als Geschäftsführer: Belser, Sven, Seewald, *06.05.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lauble, Martin, Baiersbronn, *06.10.1963; Rau, Jürgen, Baiersbronn, *26.04.1967; Weber, Hans-Peter, Baiersbronn, *21.07.1964.