2011-10-19: Bestellt: Geschäftsführer: Carter, Keith, London/UK, *16.03.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-10-19: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Carter, Keith, London/UK, *16.03.1959; Goethals, Ignace R., Bryn Mawr/USA, *11.08.1945; Dr. Grätz, Christian, Pöcking, *28.01.1953; Keysers, Peter, Rüsselsheim, *17.12.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Llobet, Manuel, Worthing, West Sussex/U.K., *01.05.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-24: Bestellt: Geschäftsführer: Wykeman, Nicolas Alexander Ulrich, Fulham, London / Vereinigtes Königreich, *29.10.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Postlethwaite, Ian, East Sussex/U.K., *14.12.1962.
2021-12-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Paquet, Marion, München, *04.02.1976; Wolfrath, Iris, München, *18.09.1978.
2022-07-07: Prokura erloschen: Höftmann, Gunter, Schondorf am Ammersee, *24.04.1958.