2005-12-15: Bestellt als Geschäftsführer: Benning, Ingrid, Coesfeld, *30.08.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-03-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Benning, Paul, Coesfeld, *14.12.1947.
2015-10-02: Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Dorsten, 46286 Dorsten, Geschäftsanschrift: Swebenring 20, 46286 Dorsten.