2016-04-26: Bestellt als Geschäftsführer: Bethke, Annette, geb. Stoll, Neulingen, *19.05.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-07-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Bethke, Thomas, Neulingen, *10.11.1956.