2011-08-22: Prokura erloschen: Maier, Axel Hans, Stockach, *14.08.1953. Prokura geändert; nun: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Mayer, Lothar, Donaueschingen, *17.06.1969.
2021-06-14: Bestellt als Geschäftsführer: Mayer, Lothar Alexander, Donaueschingen, *17.06.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Raake, Jörg, Volkertshausen, *22.06.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Mayer, Lothar, Donaueschingen, *17.06.1969.