2013-03-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.02.2013. Geschäftsanschrift: Beethovenplatz 2, 80336 München. Gegenstand des Unternehmens: Konzepterstellung für Filme, Herstellung und Vertrieb von Filmen aller Art im eigenen Namen oder für Dritte sowie Erwerb und Handel mit Rechten aller Art, die den Unternehmenszweck fördern. Stammkapital: 100.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Wöbke, Thomas Knut, München, *21.02.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-17: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Dachauer Str. 114, 80636 München.
2021-12-09: Bestellt: Geschäftsführer: Trauer, Philipp Emanuel, München, *06.02.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-15: Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Trauer, Philipp Emanuel, München, *06.08.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.