2005-07-21: Mit Wirkung zum 01.09.2005: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Mattern, Volker, Kreuztal, *03.08.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Schreiner, Stefan, Solingen, *01.04.1961. Prokura erloschen: Schreiner, Stefan, Solingen, *01.04.1961.
2006-04-12: Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2006 hat § 7 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft) Ziff. (2) des Gesellschaftsvertrages ergänzt und § 8 (Gesellschafterversammlung) Ziff. (5) Abs. 2 neu gefasst.
2014-01-06: Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2013 hat beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital und Geschäftsanteile) zu ändern. Weiterhin wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Geschäftsanschrift: Konrad-Adenauer-Str. 72 - 74, 42651 Solingen . 26.000,00 EUR.