2005-11-23: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. von Stechow, Friedrich-Leopold Freiherr; Geschäftsführer:; Fricke, Thorsten, *26.05.1973, Groß Glienicke; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; Engels, Roland, *08.12.1962, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 3. Fricke, Thorsten.
2007-08-10: Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Engels, Roland.
2007-09-11: Stamm- bzw. Grundkapital: 1.239.300 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.06.2006 ist das Stammkapital um 357.000 Euro auf 1.239.300 Euro herabgesetzt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, Stammeinlage)..
2007-11-02: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Fricke, Thorsten.
2007-11-02: Geschäftsführer:; 4. Wiesenhütter, Christian, *06.05.1952, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2007-11-06: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..
2008-06-25: Gegenstand: (a) die Förderung, Unterstützung und Durchführung von Aktivitäten, die der Hauptstadt und dem Wirtschaftsstandort Berlin dienen; (b) der Abschluss von Lizenzverträgen über die Nutzung des Berlin-Logo´s sowie anderer von der oder im Auftrag der Gesellschaft entwickelter Zeichen und Muster und sonstiger immaterieller Wirtschaftsgüter; (c) die Entwicklung und Durchführung von umfassenden Maßnahmen des Marketing nach innen und nach außen, um damit den Wert der unter lit. b) genannten Lizenzgegenstände für die Lizenznehmer zu erhöhen; (d) die Organisation, die Entwicklung, die Durchführung und die Vermarktung von Veranstaltungen im sportlichen, kulturellen, wissenschaftlichen und sozialen Bereich zur Förderung der unter (a) - (c) genannten Zwecke der Gesellschaft sowie der Erwerb von Rechten zu diesem Zweck. Nicht mehr Geschäftsführer:; 4. Wiesenhütter, Christian; Geschäftsführer:; 5. Gurka, René, *11.11.1971, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.04.2008 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in § 2 (Gesellschaftszweck)..
2011-11-29: Nicht mehr Geschäftsführer:; 5. Gurka, René; Geschäftsführer:; 6. Bähr, Melanie, *20.12.1975, Berlin.
2011-11-29: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§52 GmbHG)..
2012-07-26: Prokura: 4. Saule, Sebastian, *09.07.1970, Potsdam; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 5. Seliger, Rolf, *25.08.1963, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.06.2012 ist der gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst..
2013-09-25: ; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.08.2013 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst..
2014-03-24: Änderung zu Nr. 6: Vertretungsmacht geändert, nunmehr: Geschäftsführer: Bähr, Melanie; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2014-08-06: Geschäftsführer: 7.
Dr. Franzke, Stefan, *03.04.1970, Hannover; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2014-08-11: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§52 GmbHG).
2015-01-08: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§52 GmbHG).
2015-01-29: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Bähr, Melanie
2015-08-17: Geschäftsführer: 8.
Joras, Andrea, *01.08.1970, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-09-14: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 4. Saule, Sebastian
2016-01-25: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2016-09-13: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2017-08-04: Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Joras, Andrea
2018-03-13: Prokura: 6.
Holtgrewe, Sebastian, *09.02.1979, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2018-07-11: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2019-07-09: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-07-03: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-12-20: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Seliger, Rolf; 7.
Jungklaus, Jana, *25.09.1968, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen