2012-02-03: Geschäftsführer:; 2. Greiner-Well, Herbert, *05.11.1955, Lauscha; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Müller-Blech, Reinhard.
2013-02-20: Geschäftsführer:; 3. Müller-Blech, Reinhard, *19.10.1957, Lauscha; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Greiner-Well, Herbert.
2018-03-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Müller-Blech, Reinhard; Geschäftsführer: 4.
Bolz, Jochen, *29.12.1968, Cottbus; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen