2012-09-26: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Glasing, Franco; Geschäftsführer:; 3. Kamratowski, Martin, *10.11.1959, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2018-05-07: Geschäftsführer: 4.
San Gil Sorbet, Jesus Ignacio, *19.12.1969, Pamplona/Spanien; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Kamratowski, Martin