2010-11-23: Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2010 hat beschlossen, das Stammkapital auf 153.387,56 Euro umzustellen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. 153.387,56 EUR.
2012-01-20: Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2010/15.11.2010 hat beschlossen, das Stammkapital von EUR 153.387,56 um EUR 103.387,56 auf EUR 50.000,00 herabzusetzen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1 zu ändern. 50.000,00 EUR.
2016-09-06: Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals von 50.000,00 EUR um 25.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR beschlossen. 25.000,00 EUR. Nach Ergänzung des Geburtsdatums von Amts wegen weiterhin Geschäftsführer: Hannemann, Bernd, Köln, *25.07.1949, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-04-20: Änderung zur Geschäftsanschrift: Brüderstraße 24, 51491 Overath. Bestellt als Geschäftsführer: Inter, Nico, Overath, *15.05.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-05-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Hannemann, Bernd, Köln, *25.07.1949.