2007-01-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.12.2006. Gegenstand: Die Herstellung und der Vertrieb von Werkzeugen, Formen, Modellen und Vorrichtungen aller Art, insbesondere für die kunststoffverarbeitende Industrie. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Lindecke, Bernd, Bad Salzuflen, *28.06.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-28: Bestellt als Geschäftsführer: Helm, Carlos, Ober-Ramstadt, *05.10.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Lindecke, Bernd, Bad Salzuflen, *28.06.1958.
2021-08-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Helm, Carlos, Ober-Ramstadt, *05.10.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Chan, Gunther, Zwingenberg, *05.01.1961; Chen, Yue, Riedstadt, *19.05.1990, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-31: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nunmehr bestellt als Liquidator: Chan, Gunther, Zwingenberg, *05.01.1961; Chen, Yue, Riedstadt, *19.05.1990, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.