2013-03-26: Ausgeschieden Geschäftsführer: Bernhöft, Matthias, Hamburg, *15.07.1974. Bestellt Geschäftsführer: Bernhöft, Katrin, Hamburg, *26.09.1941, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-04-04: Berichtigt (Vorname), nun Geschäftsführer: Bernhöft, Karin, Hamburg, *26.09.1941, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-06: Ausgeschieden Geschäftsführer: Bernhöft, Karin, Hamburg, *26.09.1941. Bestellt Geschäftsführer: Bernhöft, Matthias, Hamburg, *15.07.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.