2008-03-11: Vertretungsregelung geändert; nunmehr Geschäftsführer: Poll, Bernhard, Dörpen, *25.07.1940, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-08-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Poll, Bernhard, Dörpen, *25.07.1940.
2017-01-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Fischer, Johannes Fritz, Papenburg, *13.12.1984.
2018-06-19: Prokura erloschen: Fischer, Johannes Fritz, Papenburg, *13.12.1984.
2019-01-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Blaauw, Sebastian, Geeste, *16.04.1974; Griep, Markus, Dörpen, *17.12.1977.