2015-04-01: geänderte Geschäftsanschrift: Alte Feldmark 39, 48712 Gescher. Nicht mehr Geschäftsführer: Twents, Bernhard, Gescher, *04.04.1937. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Twents, Bernhard, Gescher, *04.04.1937.
2020-08-17: Bestellt zum Geschäftsführer: Volmary, Berno, Kaufmann, Münster, *27.09.1976, einzelvertretungsberechtigt.