2009-01-26: Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6 Abs.4 (Gesellschafterversammlung), 10 Abs.1 (Verfügung über Geschäftsanteile) und 11 (Erbfolge) beschlossen. Geschäftsanschrift: Feyerleinstr. 6, 60322 Frankfurt am Main.
2020-01-06: Bestellt als Geschäftsführerin: Pernhold, Carmen, Bad Homburg v. d. Höhe, *07.09.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Herr, Bernhard W., Kaufmann, Frankfurt am Main. Bestellt als Geschäftsführer: Herr, Yvonne, Hofheim am Taunus, *08.03.1968, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Herr, Carmen, Frankfurt am Main; Herr, Yvonne, Frankfurt am Main.