2009-04-14: Geschäftsanschrift: Max-Planck-Straße 17, 78532 Tuttlingen. Bestellt als Geschäftsführer: Hiltner, Georg, Radolfzell am Bodensee, *17.02.1964. Nicht mehr Geschäftsführer: Wolfensperger, Manfred, Assessor jur., Konstanz.
2010-07-19: Bestellt als Geschäftsführer: Baar, Herbert, Borken (Hessen), *27.10.1953, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Biselli, Otto, Elektroingenieur, Leibertingen.
2017-01-24: Bestellt als Geschäftsführer: Hauptmann, Harald, Neuried, *16.04.1960, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Baar, Herbert, Borken , *27.10.1953. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Albiez, Thomas, Donaueschingen, *07.11.1966.
2019-01-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Hauptmann, Harald, Neuried, *16.04.1960.
2019-08-20: Bestellt als Geschäftsführer: Aicheler, Roland, Orsingen-Nenzingen, *20.08.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Albiez, Thomas, Donaueschingen, *07.11.1966; Hiltner, Georg, Radolfzell am Bodensee, *17.02.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.