2005-01-26: Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2004 hat die Änderung des § 10 ( Beirat ) der Satzung beschlossen.
2014-04-09: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2013 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 4,37 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital und Gesellschafter) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 29.148,00 EUR.
2017-04-07: Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2017 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand und Vertretungsregelung. Neuer Unternehmensgegenstand: Förderung von Bildung und Erziehung, Förderung der Hilfe für behinderte Menschen, der Wohlfahrtspflege; Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2017-12-13: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wutz, Christof gen. Christoph, Gerbrunn, *17.08.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Hohler, Karsten, Chemnitz, *18.02.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.