2011-06-24: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen des Inhabers mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen sowie Grundstücke zu veräußern und zu belasten: Sauerbier, Karin, Büren, *25.11.1969.
2020-01-30: Offene Handelsgesellschaft. Firma geändert in: Bestattungshaus Sauerbier OHG. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Geändert, nunmehr: Persönlich haftender Gesellschafter: Sauerbier, Dieter, Büren, *25.09.1967, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Sauerbier, Nils, Büren, *19.12.1994, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Sauerbier, Karin, Büren, *25.11.1969.
2020-12-29: nunmehr: Kommanditgesellschaft. Firma geändert in: Bestattungshaus Sauerbier GmbH & Co. KG. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Sauerbier, Dieter, Büren, *25.09.1967; Sauerbier, Nils, Büren, *19.12.1994. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Bestattungshaus Sauerbier Verwaltungs-GmbH, Büren , mit der Befugnis -auch für jeden Geschäftsführer-, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.