2019-12-11: Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2019 hat die Satzung neu gefasst. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Krottental 10a, 91301 Forchheim. Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Rösch, Klaus, Kirchehrenbach, *26.01.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-19: Bestellt: Geschäftsführer: Einwag, Eva, Pinzberg, *09.01.1987; Hitschfel, Alexander, Forchheim, *01.08.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rösch, Klaus, Kirchehrenbach, *26.01.1969; Rösch, Werner, Kirchehrenbach, *19.07.1967.
2021-05-19: Bestellt und sodann wieder ausgeschieden: Geschäftsführer: Hitschfel, Alexander, Forchheim, *01.08.1976. Bestellt: Geschäftsführer: Rösch, Klaus, Kirchehrenbach, *26.01.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.