2011-04-13: Änderung der Geschäftsanschrift: Am Strande 3a, 18055 Rostock.
2011-09-27: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist zum Handelsregister eingereicht worden.
2014-03-20: Eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht worden.
2014-03-21: Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt, nun: Vorstand: Dibelius, Otto, Rostock, *29.03.1968. Bestellt als Vorstand: Engels, Georg, Steinheim, *07.04.1979, einzelvertretungsberechtigt.
2014-04-04: Nicht mehr Vorstand: Dibelius, Otto, Rostock, *29.03.1968.
2015-04-08: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-05-08: Bestellt und wieder ausgeschieden als stellvertretender Vorstand: Reich, Wolfgang Erhard, Heidenheim, *06.05.1949.
2015-06-11: Eine berichtigte Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-08-03: Änderung der Geschäftsanschrift: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim.
2015-11-16: Nicht mehr Vorstand: Engels, Georg, Steinheim, *07.04.1979. Bestellt als Vorstand: Kenntner, Patrick, Steinheim, *05.03.1985, einzelvertretungsberechtigt.
2015-11-19: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-01-06: Änderung der Geschäftsanschrift: Ammonitenweg 9, 89555 Steinheim.
2016-07-22: Änderung der Geschäftsanschrift: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim. Bestellt als Vorstand: Engels, Georg, Steinheim, *07.04.1979, einzelvertretungsberechtigt.
2016-09-14: Nicht mehr Vorstand: Kenntner, Patrick, Steinheim, *05.03.1985.
2016-10-26: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-07-03: Änderung der Geschäftsanschrift: Ammonitenweg 9, 89555 Steinheim. Nicht mehr Vorstand: Engels, Georg, Steinheim, *07.04.1979. Bestellt als Vorstand: Kenntner, Patrick, Steinheim, *05.03.1985.
2018-06-27: Änderung der Geschäftsanschrift: Panoramaweg 18, 89518 Heidenheim. Bestellt als Vorstand: Schulz, Norbert, Heidenheim an der Brenz, *02.08.1968, einzelvertretungsberechtigt.
2018-07-13: Nicht mehr Vorstand: Kenntner, Patrick, Steinheim, *05.03.1985.
2019-05-02: Nicht mehr Vorstand: Schulz, Norbert, Heidenheim an der Brenz, *02.08.1968. Bestellt als Vorstand: Biedermann, Marcel, Heidenheim an der Brenz, *20.12.1991, einzelvertretungsberechtigt.
2019-09-04: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-12-09: Die Niederschrift der Hauptversammlung vom 26.07.2019 wurde eingereicht.
2021-10-05: Die am 16.04.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 877.500,00 EUR ist durchgeführt; § 4 der Satzung ist geändert. 1.755.000,00 EUR. Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist zum Handelsregister eingereicht worden. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: