2010-06-09: d. Traun.Geschäftsanschrift: Schloßhof 2, 83371 Stein a. d. Traun. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mühleisen, Helmut Anton, Siegsdorf, *06.07.1959. Bestellt: Geschäftsführer: Paulus, Claus, Greiling, *31.01.1941, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-03-02: d. Traun. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Paulus, Claus, Greiling, *31.01.1941. Bestellt: Geschäftsführer: Haug, Hans Wilhelm, Obing, *28.08.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-08-24: d. Traun. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Steinberger, Reinhold, Traunstein, *04.03.1956.
2012-07-25: d. Traun. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Haug, Hans Wilhelm, Obing, *28.08.1955. Bestellt: Geschäftsführer: Haunberger, Stefan, Bad Reichenhall, *30.08.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-05-01: d. Traun. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Haunberger, Stefan Ferdinand, Bad Reichenhall, *30.08.1966. Bestellt: Geschäftsführer: Steinberger, Reinhold, Traunstein, *04.03.1956. Prokura erloschen: Steinberger, Reinhold, Traunstein, *04.03.1956.
2021-08-21: d. Traun. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Feichtner, Peter Franz, Stein a.d.Traun, *05.08.1965.