2007-02-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Vollmann, Otto, Kaufmann, Gevelsberg, *17.08.1926. Bestellt zum Geschäftsführer: Erdelt, Thomas, Gevelsberg, *14.02.1967, einzelvertretungsberechtigt.
2007-11-09: Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2 (Geschäftsjahr) beschlossen.
2014-10-10: Bestellt als Geschäftsführer: Küster, Florian, Ennepetal, *15.05.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-21: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis von Amts wegen weiterhin Geschäftsführer: Küster, Florian, Ennepetal, *15.05.1975, einzelvertretungsberechtigt. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Erdelt, Thomas, Gevelsberg, *14.02.1967; Vollmann, Axel Otto, Sprockhövel, *09.10.1956, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2019-04-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Küster, Florian, Ennepetal, *15.05.1975.
2021-10-07: Bestellt zum Geschäftsführer: Vollmann-Müller, Alexandra, Sprockhövel, *13.01.1990, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bühne, Tobias, Gevelsberg, *05.07.1987.