2012-02-06: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.12.2011 ist das Stammkapital von DEM 50.000 auf Euro 25.564,59 umgestellt und der Gesellschaftsvertrag in Ziffer 4 geändert. Geschäftsanschrift: Großer Fledderweg 89, 49084 Osnabrück. 25.564,59 EUR.
2016-01-07: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Bissendorf beschlossen. Sitz verlegt, nun: Bissendorf. Neue Geschäftsanschrift: Rudolf-Runge-Straße 2, 49143 Bissendorf.
2018-06-05: Bestellt als Geschäftsführer: Wederz, Heinz Adolf Friedel, Werne, *24.04.1950, einzelvertretungsberechtigt.