2009-11-25: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.06.2009 mit Änderung vom 12.11.2009. Geschäftsanschrift: Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover. Gegenstand: die Versorgung schwerkranker Kinder und Jugendlicher. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Dieser ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Prof. Dr. med. Reinhardt, Dirk, Garbsen, *24.12.1965.
2014-10-08: Bestellt als Geschäftsführer: Kampschulte, Rebecca, Hannover, *17.06.1985. Nicht mehr Geschäftsführer: Prof. Dr. med. Reinhardt, Dirk, Garbsen, *24.12.1965.
2018-09-26: Änderung zur Geschäftsanschrift: Fuhrberger Straße 4, 30625 Hannover.
2020-12-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Toenne, Rebecca, geb. Kampschulte, Hannover, *17.06.1985. Bestellt als Geschäftsführer: Prof. Dr. Reinhardt, Dirk, Essen, *24.12.1965.