2008-08-08: Die Gesellschafterversammlung hat am 17.12.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,60 um EUR 35,40 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Gesellschafter), § 4 Absatz 4 Ziffern 10, 11, 15, 21 (Geschäftsführung), § 6 Ziffer 1 (Beschlüsse der Gesellschafterversammlung) und § 7 (Jahresabschluss) zu ändern. 25.600,00 EUR.
2009-03-06: Geschäftsanschrift: Harry-Epstein-Platz 2, 47051 Duisburg. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Beermnann, Markus, Essen, *17.04.1964. Neu bestellt als Geschäftsführer: Hölscher, Ulrich, Essen, *08.11.1956.
2012-11-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Hölscher, Ulrich, Essen, *08.11.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Künzer, Stephan, Langenfeld, *07.09.1962.
2013-10-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Künzer, Stephan, Langenfeld, *07.09.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Hilbert, Karin, Düsseldorf, *21.06.1966. Prokura erloschen: Raußmüller, ´Willy, Ratingen, *27.08.1948. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Thölen, Sven, Düsseldorf, *21.04.1971.
2014-07-16: Die Gesellschafterversammlung vom 12.02.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Jahresabschluß) beschlossen. Änderung zur Geschäftsanschrift: Harry-Epstein-Platz 1, 47051 Duisburg.
2014-10-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Hilbert, Karin, Düsseldorf, *21.06.1966.
2016-08-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Weske, Hans-Jürgen, Mülheim an der Ruhr, *07.07.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Thölen, Sven, Düsseldorf, *21.04.1971. Prokura erloschen: Thölen, Sven, Düsseldorf, *21.04.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Peters, Björn, Essen, *12.06.1974.
2019-02-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Thölen, Sven, Düsseldorf, *21.04.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Schindler, Axel, Essen, *03.05.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-18: Prokura erloschen: Peters, Björn, Essen, *12.06.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schulte, Sebastian, Mülheim an der Ruhr, *22.10.1976.