2010-11-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Haag, Christian, Trier, *18.04.1974. Bestellt als Geschäftsführer: Haag, Cäcilia Margarete geb. Nerschbach, Schweich, *10.08.1950, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-05-27: Bestellt als Geschäftsführer: Haag, Christian, Trier, *18.04.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Haag, Cäcilia Margarete geb. Nerschbach, Trier, *10.08.1950, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-11-24: Änderung der Geschäftsanschrift: Weberbach 7-8, 54290 Trier.
2018-02-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Haag, Cäcilia Margarete geb. Nerschbach, Trier, *10.08.1950.
2019-10-17: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Junk, Nicole, Föhren, *01.06.1978.
2020-05-05: Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Haag, Christian, Reinsfeld, *18.04.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Junk, Nicole, Föhren, *01.06.1978.
2020-07-09: Durch Beschluss des Amtsgerichts Trier vom 06.07.2020 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.
2020-10-06: Die Gesellschaft ist aufgrund Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst.