2013-12-20: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.12.2013 ist das Stammkapital von DEM 145.000,00 auf Euro 74.137,32 umgestellt. Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und § 6 beschlossen. 74.137,32 EUR.
2016-04-04: Änderung zur Geschäftsanschrift: Alexanderstr. 38, 45472 Mülheim an der Ruhr.
2018-06-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gabriel, Thomas, Eppstein, *10.09.1962; Keck, Jürgen, Gammelshausen, *07.06.1963.
2018-11-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Gräfe, Frank, Entwicklungsingenieur, Mülheim an der Ruhr; Jansen, Dittmar, Kaufmann, Niedernhausen. Bestellt als Geschäftsführer: Melaerts, Ann, Brüssel / Belgien, *17.01.1966; Sommerfeldt, Jerry Joel, Lund / Schweden, *26.08.1960, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-07: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Axiell Deutschland GmbH.
2019-07-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Sommerfeldt, Jerry Joel, Lund / Schweden, *26.08.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Keck, Jürgen, Gammelshausen, *07.06.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Melaerts, Ann, Brüssel / Belgien, *17.01.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Thylander, Elisabet, Lund / Schweden, *27.01.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.