2010-01-29: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.12.2009. Geschäftsanschrift: Hörder Bruch 13, 44263 Dortmund. Gegenstand: die Gebäudereinigung sowie Dienstleistungen in und ums Gebäude, z. B. Hausmeistertätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Bice, Serap, Dortmund, *21.10.1973.
2011-08-05: Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Dauer) sowie § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma und des Gegenstandes beschlossen. Neue Firma: Bice Verwaltungs GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Verwaltung und Geschäftsführung der Bice Gebäude-Services GmbH & Co. KG.
2011-09-26: Bestellt als Geschäftsführer: Bice, Hakim, Dortmund, *02.06.1973.
2014-01-13: Änderung zur Geschäftsanschrift: Freie-Vogel-Str. 393, 44269 Dortmund. Nicht mehr Geschäftsführer: Bice, Hakim, Dortmund, *02.06.1973.
2021-09-15: Nach Wohnortwechsel, weiterhin: Geschäftsführer: Bice, Serap, Meerbusch, *21.10.1973.
2021-09-20: Änderung zur Geschäftsanschrift: Zeche Scharnhorst 14, 44328 Dortmund.