2013-01-09: (Handel mit Fahrrädern, Sportbekleidung und Zubehör). Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Rosenheimer Str. 32, 83064 Raubling. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Persönlich haftender Gesellschafter: Denk, Ralph, Raubling, *01.11.1973. Einzelprokura: Blas, Oliver, Samerberg, *16.03.1980.
2015-12-10: Rechtsform geändert, nun: Einzelkaufmann / Einzelkauffrau. Firma geändert, nun: Ralph Denk Bike Store e.K. Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: Denk, Ralph, Raubling, *01.11.1973. Neuer Inhaber: Blas, Oliver, Samerberg, *16.03.1980. Prokura erloschen: Blas, Oliver, Samerberg, *16.03.1980. Die Kommanditgesellschaft ist aufgelöst.
2016-10-21: Firma geändert, nun: Bikestore Oliver Blas e. K.