2017-02-10: Name der Firma: Billhardt Industriebürsten GmbH; Sitz der Firma: Sitz/Niederlassung: Bargteheide; Geschäftsanschrift: Tannengrund 3, 22941 Bargteheide; Gegenstand: Fabrikation und Vertrieb technischer Bürsten aller Art für Industrie und Handel sowie alle Geschäfte, welche unmittelbar oder mittelbar hiermit zusammenhängen und geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, ferner den Erwerb und die erlaubnisfreie Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftszweck sowie die Besorgung der Geschäftsführung für solche Unternehmen. Kapital: 60.000,00 DM; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen. Geschäftsführer: 1. Nüchel, Christoph, *12.07.1972, Klein Hansdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Prokura: 1. Billhardt, Jost Wilhelm, *11.01.1942, Hamburg; Einzelprokura; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 14.12.1972 zuletzt geändert durch Beschluss vom 03.07.1981.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.01.2017 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 15452) nach Bargteheide verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 S. 2 (Sitz). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 27.02.1973
2017-07-21: Prokura: 2.
Nüchel, Catrin, geb. Sielaff, *27.04.1971, Klein Hansdorf; Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2018-01-18: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Otto-Hahn-Straße 30, 22941 Bargteheide
2018-05-31: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Nüchel, Catrin, geb. Sielaff; 3. Demir, Gökhan, *07.12.1975, Hamburg; Einzelprokura
2020-04-20: Geschäftsführer: 2. Gökhan, Demir, *07.12.1975, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Billhardt, Jost Wilhelm; Nicht mehr Prokurist: 3. Demir, Gökhan
2020-07-02: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Nüchel, Christoph; Geschäftsführer: 3. Wischniewski, Christoph, *09.05.1987, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-01-06: Gegenstand: Fabrikation und der Vertrieb technischer und medizinischer Bürsten aller Art für Industrie und Handel sowie alle Geschäfte, welche unmittelbar oder mittelbar hiermit zusammenhängen und geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.12.2020 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Dabei wurden insbesondere § 2 , § 5 (Vertretung) und § 4 (Dauer) geändert
2021-07-01: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Gökhan, Demir; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 4. Maier, Melanie; 5.
Damir, Gökhan, *07.12.1975, Hamburg; Einzelprokura