2013-07-25: Bestellt als Geschäftsführer: Geraedts, David, Nettetal, *08.08.1982, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Geraedts, Hans-Willi, Kaufmann, Nettetal.
2016-01-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Geraedts, Helmut Wilhelm, Kaufmann, Nettetal. Bestellt als Geschäftsführer: Geraedts, Marc, Nettetal, *03.08.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-19: Vertretungsbefugnis geändert, jetzt Geschäftsführer: Geraedts, David, Nettetal, *08.08.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.