2013-11-22: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.10.2013. Geschäftsanschrift: Ernst-Brauch-Straße 19, 74862 Binau. Gegenstand: Vermittlung von Versicherungen. Stammkapital: 3.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Geschäftsführer: Villinger, Kirsten Heike, Binau, *18.04.1981, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-02-26: Änderung der Geschäftsanschrift: Bodenweinberge 23, 74862 Binau. Bestellt als Geschäftsführer: Villinger, Alexander, Binau, *18.03.1980. Nicht mehr Geschäftsführer: Villinger, Kirsten Heike, Binau, *18.04.1981.