2008-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Binder, Herbert, Kaufmann, Wurmberg, *28.05.1929.
2011-05-23: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Bergheimer Str. 12, 70499 Stuttgart. Errichtet: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz: - Niederlassung Wurmberg -, 75449 Wurmberg, Geschäftsanschrift: Im Steinernen Kreuz 2, 75449 Wurmberg.
2015-12-01: Bestellt als Geschäftsführer: Binder, Christian, Wurmberg, *02.07.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Binder, Philipp, Wurmberg, *26.02.1986.
2015-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 , § 9 (Gesellschafterversammlungen) und § 14 (Bekanntmachungen) beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tag ist das Stammkapital auf Euro umgestellt. Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 52.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 52.000,00 EUR.
2020-06-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Binder, Karlheinz, KFZ-Mechanikermeister, Wurmberg.