2012-12-06: Name der Firma: Vit Binh An GmbH. Sitz der Firma: Hoppegarten. Geschäftsanschrift: c/o A Chau 24 GmbH, Haus Nr. 9, Raum 308/309, Herzbergstraße 128 - 139, 10365 Berlin. Gegenstand: die Produktion und der Vertrieb von Lebensmitteln, insbesondere von Geflügel und Fertigprodukten. Kapital: 25.000,00 EUR. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: Dinh, Bac Nam, *14.08.1967, Norderstedt; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom: 14.11.2012
2014-04-09: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Handwerkerstraße 27 - 29, 15366 Hoppgarten
2014-07-24: Vorstand: Geschäftsführer: 2.
Nguyen, Van Minh, *15.04.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-11-02: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dinh, Bac Nam; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Nguyen, Van Minh; Geschäftsführer: 3.
Le Tuan, Phuong, *30.04.1968, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Geschäftsführer: 4.
Vu Trung, Thanh, *12.10.1962, Werder ; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2016-04-28: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Le Tuan, Phuong
2017-12-14: Vorstand: Geschäftsführer: 5.
Nguyen, Cao Cuong, *15.09.1986, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2019-11-09: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Nguyen, Cao Cuong