2009-04-15: Geschäftsanschrift: Am Limes 40, 73479 Ellwangen Jagst. Bestellt als Geschäftsführer: Binz, German, Ellwangen Jagst, *10.06.1975; Binz, Ingbert, Ellwangen Jagst, *13.02.1980, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Binz, Lothar, Ellwangen/Jagst, *03.05.1943.
2009-05-26: Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.