2005-02-16: Die Hauptversammlung vom 29.12.2004 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Aufsichtsrat, Geschäftsordnung) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Schmitz, Marcus, Neuss, *14.08.1969.
2021-04-28: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-07-14: Bestellt als Vorstand: Dr. Ebert, Thomas S., Bonn, *06.03.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis berichtigt für den Vorstand: Ebert, Wolfgang, Iserlohn, *20.10.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Niggeloh, Karsten, Iserlohn, *07.11.1977.