2013-02-16: Inländische Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 6/8, 14612 Falkensee; Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Leib, Hans-Jürgen, *17.12.1942, Falkensee; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Liepe, Friedrich, *13.11.1964, Berlin; Einzelprokura
2017-05-15: Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Leib, Hans-Jürgen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Liepe, Friedrich, *13.11.1964, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Liepe, Friedrich
2019-03-20: Sitz der Firma: Wustermark; Geschäftsanschrift: Leipziger Straße 2, 14641 Wustermark; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.03.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Ziffer 2 .