2007-10-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.08.2007. Gegenstand: Die Erzeugung und Lieferung von Energie, Wärme, Kälte und elektrischem Strom, insbesondere durch Biomasse-Heizanlagen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Möhle, Lopetra Margret, Untergruppenbach, *03.06.1962; Zehner, Ulrich Jakob, Bad Rappenau, *16.11.1957, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-08-04: Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tag auf 35.000,00 EUR erhöht. Gegenstand geändert; nun: Planung und Vertrieb von Heizanlagen sowie die Erzeugung und Lieferung von Energie, Wärme, Kälte und elektrischem Strom durch solche Anlagen. Nicht mehr Geschäftsführer: Zehner, Ulrich Jakob, Bad Rappenau, *16.11.1957.
2016-11-03: Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 , § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 11 (Verfügung über Geschäftsanteile) und § 15 (Abfindung) beschlossen, § 16 (Bewertung des Abfindungsguthabens) fällt weg. Firma geändert; nun: Lyncon GmbH. Gegenstand geändert; nun: Ist die Unternehmensberatung mit Ausnahme der Rechtsberatung. Soweit gesetzlich zulässig ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Bestellt als Geschäftsführer: Möhle, Uwe Wolfgang, Untergruppenbach, *03.09.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Möhle, Lopetra Margret, Untergruppenbach, *03.06.1962. Einzelprokura: Möhle, Lopetra Margret, Untergruppenbach, *03.06.1962.