2007-06-28: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Hansen, Nis Peter.
2014-11-04: Geschäftsführer: 3.
de Vries, Oliver, *08.03.1986, Kuhstorf, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2015-03-23: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Jessen, Thomas
2021-07-01: Name der Firma geändert in: Biomethan Osterby Verwaltungsgesellschaft mbH; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.04.2021 ist die Firma geändert und der Gesellschaftsvertrag entsprechend in § 1 (Firma, Sitz und Rechtsform) geändert worden.