2005-10-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Gladovic, Ante, Zagreb/Kroatien, *22.11.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Bizjak, Andrej, Lucija/Slowenien, *11.09.1978; Cosic, Damir, Zagreb/Kroatien, *03.04.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2005-12-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Nuic, Boris, Zagreb/Kroatien, *14.11.1970.
2010-04-20: Bestellt als Geschäftsführer: Bizjak, Franc, Portoroz/ Slowenien, *15.10.1949, einzelvertretungsberechtigt.
2011-01-26: Die Gesellschafterversammlung hat am 10.12.2010 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend zu ändern. 26.000,00 EUR.
2013-01-22: Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 und damit der Firma beschlossen. Neue Firma: Bitermo GmbH.
2015-09-29: Die Gesellschafterversammlung vom 23.09.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: - die Ausführung feuertechnischer Installations- und Dämmungsarbeiten für alle Arten von Industrie- und Energieanlagen einschließlich aller Arten der Wärme- Kälte und Schallschutzisolierungen als Generalunternehmer sowie die Ausführung des Installateur- und Heizungsbauer-Handwerks; - der Handel mit den zu den einzelnen Tätigkeitsbereichen gehörenden Materialien und Ausrüstungen; - Importe und Exporte verschiedener Art sowie internationaler Handel mit Waren verschiedener Art; - die Ausübung von Vertretungen und verwandten Tätigkeiten sowie Beratungen, die in den Geschäftsbereich des Unternehmens gehören. Ferner: Die Vermittlung von Verträgen und Aufträgen aller Art (ausgenommen die Vermittlung von Verträgen über Grundstücke, Wohn- und gewerbliche Räume und Darlehen) sowie die Anfertigung von Übersetzungen und die Übernahme von Dolmetscherarbeiten.