2013-03-26: Nicht mehr Geschäftsführerin: Brauer, Angela, Fürth, *10.11.1958. Bestellt als Geschäftsführerin: Brauer, Marlen, Weinheim, *28.04.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-12-08: Geschäftsanschrift: Carl-Benz-Straße 19, 64658 Fürth . Bestellt als Geschäftsführerin: Brauer, Angela, Fürth/Odw., *10.11.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-20: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführerin: Brauer, Marlen, Fürth/Odw., *28.04.1981; Schwarz, Angela, Fürth/Odw., *10.11.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.