2013-03-07: Die Gesellschafterversammlung vom 09.01.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 8a (Erbfolge), 9 (Abfindungsklausel) und 11 (Bekanntmachungen) beschlossen. Geschäftsanschrift: Von-der-Heydt-Straße 29, 66115 Saarbrücken.
2019-01-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Ziegler, Gerhard, Kfz-Elektriker, Lebach.
2021-11-30: Bestellt als Geschäftsführer: Louis, Philippe, Heusweiler, *28.01.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Louis, Philipp, Heusweiler, *28.01.1981.
2022-06-20: Zwischen der Gesellschaft und der CLL Holding GmbH mit Sitz in Saarbrücken als herrschender Gesellschaft ist am 15.12.2021 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 25.04.2022 zugestimmt hat. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen Bezug genommen.