2015-08-21: Bestellt als Geschäftsführer: Blessing, Heiderose, Berglen, *03.08.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Blessing, Eberhard, Berglen, *11.04.1956.
2015-09-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Blessing, Timo, Berglen, *21.04.1982.
2015-12-18: Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer2 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Plüdershausen. Neue Geschäftsanschrift: Im Rank 25-27, 73655 Plüderhausen
2019-03-05: Bestellt als Geschäftsführer: Blessing, Timo, Wäschenbeuren, *21.04.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Blessing, Heiderose, Berglen, *03.08.1955.