2011-12-12: Bestellt als Geschäftsführer: Reaves, Jennifer, Stuttgart, *14.01.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-02-11: Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Dauer, Geschäftsjahr) beschlossen.
2014-12-16: Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Verfügung über Geschäftsanteile) und § 7 (Erbfolge) beschlossen.
2020-09-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Reaves, Jennifer, Stuttgart, *14.01.1980.