2007-03-27: Die Gesellschafterversammlung vom 07.03.2007 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Nördlingen.
2009-11-17: Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2009 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Geschäftsjahr.
2016-05-07: Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2016 hat die Änderung des § 11 der Satzung beschlossen. Bestellt: Geschäftsführer: Zigri, Sven, Illertissen, *11.03.1990, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gerstetter, Tobias, Nördlingen, *05.05.1988.