2018-10-12: Firma: Bloomon Deutschland GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin; Gegenstand: Der Groß- und Einzelhandel mit Blumen und Blumengebinden - auch in Form von Abonnementen - über das Internet. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Hurenkamp, Patrick Jeremy, *19.09.1984, Amsterdam/Niederlande; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Thijssen, Koen Bernard, *02.12.1984, Amsterdam/Niederlande; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
Troost, Bart Wichert, *23.04.1984, Amsterdam/Niederlande; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 12.01.2015
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.08.2018 ist der Sitz der Gesellschaft von Köln (Amtsgericht Köln, HRB 83440) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Sitz). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 02.02.2015
2018-11-05: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Hedemannstraße 14, 10969 Berlin
2019-05-15: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Mühlenstraße 8 a, 14167 Berlin
2021-02-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Thijssen, Koen Bernard
2022-02-10: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.01.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 7 .
2022-06-23: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Hurenkamp, Patrick Jeremy; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Troost, Bart Wichert; Geschäftsführer: 4.
Burton, Phillip David, *06.01.1982, London/Vereinigtes Königreich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 5.
Gelbard, Aron Grisha, *13.07.1982, London/Vereinigtes Königreich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen