2007-07-18: Blue White Tours OHG, Taufkirchen(Vils) (Hubenstein 25, 84416 Taufkirchen, Entwicklung, Erstellung und Verkauf von Paketreisen und Musikveranstaltungen). Offene Handelsgesellschaft. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Bieker, Stefanie, Taufkirchen, *23.10.1971; Nieder, Robert, Taufkirchen, *07.02.1968.
2008-02-20: Einzelkaufmann / Einzelkauffrau. Firma geändert, nun: Blue White Tours e.K. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Bieker, Stefanie, Taufkirchen(Vils), *23.10.1971. Neuer Inhaber: Nieder, Robert, Taufkirchen(Vils), *07.02.1968. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2008-09-10: Blue White Tours e.K, Taufkirchen(Vils), Landkreis Erding (Hubenstein 25, 84416 Taufkirchen(Vils), Nicht eingetragen: Änderung Unternehmensgegenstand nun: Busunternehmen, Reiseveranstalter, Entwicklung, Erstellung und Verkauf von Paketreisen und Musikveranstaltungen.).