2011-11-28: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.06.2011 mit Nachtrag vom 14.10.2011. Geschäftsanschrift: Hertichstraße 10, 71229 Leonberg. Gegenstand: Betrieb eines Labors für Testdienstleistungen an elektronischen Halbleiterkomponenten. Das umfasst die Progammentwicklung für Testsysteme, die elektrischen Tests, die Produktbetreuung, die Erbringung von Beratungsleistungen sowie der Handel mit Software und Hardwarekomponenten. Stammkapital: 30.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Neuber, Hans-Peter, Kornwestheim, *11.04.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-02-13: Bestellt als Geschäftsführer: Schlicher, Friedrich Martin, Rutesheim, *15.08.1957; Tendler, Andreas Paul, Ditzingen, *25.05.1960, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-04-12: Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2022-07-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Neuber, Hans-Peter, Kornwestheim, *11.04.1958.