2011-12-02: Geschäftsanschrift: Von-Bronsart-Straße 14, 22885 Barsbüttel; Gegenstand: Der Ankauf und Weitervertrieb von Glasprodukten. Kapital: 100.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein.
Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Geschäftsführer: 1.
Buyck, Koen, *17.06.1966, Brüssel/Belgien; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Jardinet, Alain, *11.08.1966, Chastre/Belgien; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
Kramer, Steffen, *04.05.1957, Schenefeld; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4.
Scheven, Mathias, *15.03.1960, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 14.11.2011
2011-12-13: Vertretungsregelung: Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Die Gesellschaft hat zwei oder mehrere Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Die Eintragung zu Nr. 4 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: von Scheven, Mathias, *15.03.1960, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Die Eintragung betreffend das Datum des Gesellschaftsvertrages ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Gesellschaftsvertrag vom: 10.11.2011
2016-04-06: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Kramer, Steffen
2017-04-11: Sitz der Firma: Sitz/Niederlassung: Geesthacht; Geschäftsanschrift: Mercatorstr. 65 a, 21502 Geesthacht; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.03.2017 ist der Sitz der Gesellschaft von Barsbüttel nach Geesthacht verlegt und Ziffer 1.2 des Gesellschaftsvertrages geändert worden
2017-08-17: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Buyck, Koen
2019-01-17: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.01.2019 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst,insbesondere geändert in den §§ 4, 7(Gesellschafterbeschlüsse), 13(Jahresabschluss,Gewinnverwendung und 14(Geschäftsjahr/Bekanntmachungen).
2021-01-18: Vorstand: Geschäftsführer: 6.
Chebotaev, Platon, *11.09.1963, Moskau / Russland; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen